Tok styrmannseksamen i Risør 1897 og skipsførereksamen i Oslo 1902.
Fikk styrmannspatent 30.04.1897 og skippersertificat 23.06.1906 og nytt 03.12.1918.
Orlogstjeneste 16.05.1898 til 25.08.1898 Horten.
Mønstret styrmann på "Framnæs" i Kristiania 28.11.1898, forlist 1900, ikke datert
Mønstret 1.styrmann på "Zeleatur" i New York 27.03.1900,mønstret av i Grimstad 16.06.1900.
Mønstret 2.styrmann på S/S "Glitro" i Bergen 16.10.1900, mønstret av i Aberdeen 21.10.1901.
Mønstret 2.styrmann/1.styrmann på D/S "Valhal" i Bergen 25.09.1902,mønstret av i Newcastle 02.08.1905.
Mønstret 1.styrmann på D/S "Ruth" i Kristiania 17.08.1906, mønstret av i Antwerpen 02.08.1907.
Mønstret skipsfører på D/S "Draupner" i Bergen 29.12.1914, minesprengt 1916 (dato ikke oppgitt)-
Mønstret skipsfører på D/S "Ener" i Stavanger 11.10.1918, krigsforliste (torpedert) 11.11.1918.
Mønstret skipsfører på D/S "Balder i Methil 03.09.1920, mønstret av i Cardiff 12.07.1921.
Mønstret skipsfører D/S "Grane" i Leith 08.10.1921, mønstret av i Hamburg 29.12.1928.
Mønstret skipsører på D/S "Rimfakse i Oslo 27.02.1929, mønstret av i Bergen 25.05.1929.
Mønstret skipsfører på D/S "Balder" i Bergen 11.10.1929, mønstet av i Haugesund 05.03.1930.
Mønstret skipsfører på D/S "Rimfakse" i Bergen 03.07.1930, mønstret av i Risør 15.03.1932.
Mønstret skipsfører på D/S "Balder" i Bergen 19.03.1932, møstret av i Bergen 17.11.1934.