The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Odd Lorang Lunner, Bilde fra SjøfartsbokCopyright: Bilde fra sjfartsbok
Gikk til sjøs som dekksgutt med M/S "Angelita" 17.12.1964.
Mønstret Matros på "Benarita" i Risør 01.12.1967, mønstret av i Fredrikstad 16.09.1968.
Fikk styrmannssertifikat 2.klasse 26.06.1970, 1.klasse 21.06.1972 og skipsførersertifikat 16.12.1975.