The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Førstereisgutt mønstret "Anna" 24.03.1863 i Risør, mønstret av i Risør 31.10.1863
Fikk styrmannspatent 17.12.1868 og skipperpatent 14.5.1875. Fikk nytt skipperpatent 14.04.1904 etter forlis.
Mønstret styrmann/skipper på D/S "VIka" i Fredrikshald 16.08.1902, avm. ikke ført.
29.03.1906: Anmodet om at ville reise til utlandet for at søke hyre.
Mønstret på D/S "RODNEY" i Helsingfors 21.10.1910. Mønstret av i Drammen 04.01.1912
Siste mønstring var 18.02.1913 ved mønstring til "Hydra" i Tønsberg , avmønstring er ikke ført.