The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Kristian Jost Arenzen
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 6069, NY 2655.
Gift med (jf. London-kort): (JGJ: Ester Tønnessen 1910-86).
Norges Skipsførere 1933-1935:
Første gang til sjøs 1912 med seilskipet KYLEMOOR av Kristiansand. Rederiet Kristian Knudsen.
Styrmannseksamen 1916
Skipsførereksamen 1919 i Kristiansand.
Styrmann med D/S HULDRA (1916)
Styrmann med D/S TRUTH (1920-22)
Styrmann med BENWOD (1924)
Styrmann med D/S ANATINA (1926)
Skipsfører i 1932 - først med T/S" AKERA av Risør. Rederiet Prebensen & Blakstad. og fører nu dette skip.
Ugift.
Var i marinen 1917 - 1918, Verneplikt- nøytralitetsvakt. En gang jeg skulle på permisjon, reiste jeg med D/S HALDEN og skulle på land i Ramøsund. Jeg gikk opp til kaptein Olsen og spurte om han vilde stoppe opp så jeg kunne komme på land, det kunde nok ikke gjøres da de allerede var forsinket. Jeg måtte absolutt i land , så jeg hoppet over bord mens båten var i full fart og svømte i land. Jeg var nestkomanderende på bevoktningsfartøyet ODIN av Trondheim. Det blev oppstandelse ombord. Jeg reiste flere ganger etterpå med D/S HALDEN og hadde aldri nogen vanskeligheter med å få den til å stoppe.
Skipsfører D/T ARTHUR W. SEWALL av Risør. Prebensen & Blakstads rederi. Påmønstret 16.10.1937. Avmønstret 9.1.1942.
Skipsfører M/T MOSLI av Farsund. Martin Mosvolds rederi. Påmønstret 4.6.1943. Avmønstret 2.9.1943.
I følge Riksarkivets Anne B.Hagsrøm tjenestegjorde Kristian Jost Arntzen som skipsfører på en rekke Amerikanske skip i tiden 1944 til 1947. Ref. "Norges skipsførere"
Personbeskrivelse nr. 155 Lillesand Mønstringsdistrikt " Sjøens folk "- Odd Knudsen / Peder Larsen. Lillesand Folkebibliotek:
Født 1896 Ramsøya og død 1983 s. s.
Bosted Kristiansand
Far Los Anton Andreas Arntzen
Seilstyrmann 1912
RA/S-3545/G/Gg
Asbjørn Modal: "Ramsøya - Den ydderste nøgne ø".
SAK/2031-0014/F/Fb/L0016, Lillesand mønstringskrets