The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 8074, NY 11942 / 90238.
Andre kilder:
L. nr. 41.
Utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten i tiden 16. oktober 1942 til 1. januar 1943.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 16.10.1942, som: Offisersaspirant.
Sivil stilling: 1. styrmann.
Sivil utdannelse: Styrmannskole.
Sertifikater: Styrmannsert.
Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 1.1.1943. U.Løytn. 1.7.1944.
Dimittert fra Marinen: 13.11.1945. S.S.H. Garnes, Bergen.
Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946.
RA/S-3545/G/Gg
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 107-108.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0001