Smører M/T GIMLEKOLLEN av Kristiansand. Haanes Rederi A/S. påmønstret Kristiansand 6.8.1963. avmønstret Abadan 5.2.1965.
2.4.1965 til 2.4-1966 Avtjent verneplikt i Hæren.
1966 - Maskinistaspirantskole i Grimstad.
1967 - Maskinistskole i Kristiansand.
Maskinassistent M/T THELMA av Grimstad. Rederiet O.T. Tønnevold. påmønstret Arendal 6.2.1968. avmønstret Willehelmshafen 24.8.1968.
1978 / 1979 - Maskinsjefskole i Kristiansand.
2.maskinist M/S THARA av Grimstad. Rederiet Odd & Per Tønnevold. påmønstret Arendal 16.4.1970. avmønstret Rotterdam 12.7.1970.
2.maskinist M/T THELMA av Grimstad. Rederiet O.T. Tønnevold. påmønstret Grimstad 24.7.1970. avmønstret Amsterdam 16.4.1971.
2.maskinist M/T BRUCE TORRES av Lillesand. Rederiet T. S. Bendixen. påmønstret Lillesand 22.1.1973. avmønstret 28.11.1973.
1.maskinist disp. M/S DAG VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. ommønstret 12.4.1977. avmønstret 5.6.1977.
1.maskinist M/S DAG VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. ommønstret 6.6.2977. avmønstret Lervick 14.8.1978.
1.maskinist M/S JON VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. påmønstret Lillesand 19.6.1979. avmønstret Lillesand 14.12.1980.
Maskinsjef M/S JON VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. påmønstret Lillesand 15.12.1980. avmønstret Lillesand 13.9.1981.
Maskinsjef M/S JON VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. påmønstret Lillesand 14.9.1981. avmønstret Stavanger 20.8.1986.
Maskinsjef M/S SCAN PRIDE av Panama. Rederiet Reksten Managment. påmønstret Arendal 26.9.1986. avmønstret Kristiansand 21.7. 1988.
Maskinsjef M/S SCAN PRIDE av Panama. Rederiet Reksten Managment. påmønstret Lillesand 28.7.1988. avmønstret Arendal 13.2.1989.
Maskinsjef M/S SCAN PRIDE av Panama. Rederiet Reksten Managment. påmønstret Arendal 14.2. 1989. avmønstret Arendal 31.1. 1992.
Maskinsjef M/S MONIKA VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. påmønstret Arendal 1.2.1992. avmønstret Singapore 30.11.1992.
Maskinsjef M/S BRENDA VIKING av Kristiansand. Rederiet Viking Supply Ships A/S. påmønstret Singapore 1.12.1992. avmønstret 10.9.1997.
Maskinsjef M/S NORTHERN GENESIS av Ålesund. Rederiet Sævik Shipping A/S, Fosnavåg. påmønstret Esbjerg 10.9.1997. avmønstret Arendal 31.1.1999.
Maskinsjef bygg 284. ???? . påmønstret Arendal 1.2.1999. avmønstret Arendal 31.10.2000.
Maskinsjef M/S BALDER VIKING av Skärshamn. påmønstret Arendal 1.11.2000. avmønstret Arendal 31.3.2001.
Maskinsjef M/S NORTHERN GENESIS av Ålesund. Rederiet Trico Supply ASA, Fosnavåg, Ålesund. påmønstret Arendal 26.6.2002. avmønstret Arendal 26.7.2002.
Maskinsjef M/S OCEANIC VIKING av Haugesund. Rederiet Eidesvik Shipping A/S. påmønstret Haugesund 28.8.2003. avmønstret Arendal 13.11.2003.
1.maskinist M/S NORTHERN CRUSADER av Ålesund. Rederiet Trico Shipping A/S V Eidesvik A/S. påmønstret Arendal 2.8.2002. avmønstret Arendal 6.8.2004.
Maskinsjef M/S VIKING FIGHTER av Haugesund. Rederiet Eidesvik, Bømlo. påmønstret Arendal 16.8.2004. avmønstret Arendal 12.9.2004.
Maskinsjef M/S VIKING FIGHTER av Haugesund. Rederiet Eidesvik, Bømlo. påmønstret Arendal 21.10.2004. avmønstret Arendal 5.12.2004.
Maskinsjef M/S VIKING FIGHTER av Haugesund. Rederiet Eidesvik, Bømlo. påmønstret Stavanger 3.1.2005. avmønstret Arendal 1.2.2005.
Maskinsjef M/S OCEAN PRINCE av Bergen. Rederiet Sator offshore Cork.v/Sator Shipping A/S, Steinsland, Bergen. påmønstret Arendal 4.8.2006. avmønstret Arendal 30.9.2006.
Maskinsjef M/S OCEAN MAINPORT av Bergen. Rederiet Sator Offshore Managment,A/S, Bergen. påmønstret Arendal 14.11.2007. avmønstret 12.1.2008.
Maskinsjef M/S OCEAN TROLL av Bergen. Rederiet Sator offshore Cork.v/Sator Shipping A/S, Steinsland, påmønstret Arendal 31.1.2008. avmønstret 28.2.2008.
Maskinsjef M/S OCEAN KING av Haugesund. Redriet Ocean Lanhoy K/S( Eidesvik A/S, Bømlo) Haugesund. påmønstret Arendal 30.4.2008. avmønstret 9.5.2008.
Maskinsjef M/S OCEAN PRINCE av Bergen. Rederiet Rederiet Sator offshore Cork.v/Sator Shipping A/S, Steinsland, Bergen. påmønstret 2.3.2009. avmønstret Arendal 13.6.2009.
Maskinsjef M/S OCEAN MAINPORT av Bergen. Rederiet Sator offshore Cork.v/Sator Shipping A/S, Steinsland, Bergen. påmønstret Arendal 14.6.2009. avmønstret 25.6.2009.
Maskinsjef M/S OCEAN MAINPORT av Bergen. Rederiet Sator offshore Cork.v/ Sator Shipping A/S, Steinsland, Bergen. påmønstret 7.7.2010. avmønstret Arendal 11.8.2010.
Maskinsjef M/S SJØKURS av Kristiansand. Rederiet Sørlandets Seilende Skoleskibs Institutio. påmønstret Arendal 1.2.2010. avmønstret 1.6.2011.
Maskinsjef M/S SJØKURS av Kristiansand. Rederiet Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution. påmønstret 22.8.2011. avmønstret 26.8.2011.
Maskinsjef M/S SJØKURS av Kristiansand. Rederiet Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution. påmønstret Arendal 23.11.2011. avmønstret Kristiansand 7.12.2011.