The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Påmønstret som dekksmann på taubåten "Hero" 20.06.1963 til 03.06.1964. Denne båten var i Ole Tendenes' eie og gikk som havnetaubåt i Stavanger.
M/S "Reitan" var eiet av Backe & Co, Trondheim.
Per Tendenes tok ut tre av båtene som nybygg. "Tender Power" og "Tender Pull" i 1976, "Tender Captain" i 1979.
Styrmannssertifikat 2. klasse utstedt 28.02.1971.
Styrmannssertifikat 1. klasse utstedt 21.03.1973.
Skipsførersertifikat utstedt 05.12.1975. Deck Officer Class 1, Master Mariner utstedt 29.05.1988.
"Conlift" påm. i Stavanger som kaptein 18.08.1992, avm. i Stavanger 31.10.2010. Eiet av Norwegian Contractor, solgt til Aker Marine og fikk navnet "Eidelift 6".
"Eidelift 6" påm. i Stavanger som kaptein 01.11.2011, avm. i Ølen 09.11.2011
"Eidelift 6" påm. i Stavanger som kaptein 11.01.2011, avm. i Stavanger 12.01.2011
"Eidelift 6" påm. i Hammerfest som kaptein 26.04.2011, avm. på Husøy 25.07.2011
"Eidelift 6" påm. i Haugesund som kaptein 23.10.2011, avm. på Hinna 15.11.2011
"Eidelift 6" påm. på Husøy som kaptein 28.01.2012, avm. på Hinna 06.02.2012
Opplysninger basert på originale dokumenter utlånt av Per Tendenes