Foto V Thor Eickstedt
Image 1 of 3
Fakta om skipet:
v/ Thor Eickstedt.
Byggested: J. S. Doig (Grimsby) Ltd. Grimsby Docks, England.
Sjøsatt: 09.11.1940.
Depl.: 70 tonn.
Dim.: Lengde 112` , bredde 18,3`, dybde 5,6`.
Maskin: 2- 12 cyl. Hall-Scott bensinmotorer, 1.200 BHK, 2 aksler, 17 kn.
Bunker: 2305 gallons bensin.
Aksjonsradius: 1.300 n.mil ved 10 kn.
Bestykning:
1- 3pdr. Hotchkiss QF. Mk I.
1- 20 mm Oerlicon.
1 x 2- 20 mm Twin Orelicon
1- 0,5`` Colt MG 52.
2- .303 Vickers Mk I AA (2x1)
Synkeminer: 12 stk.
Miner: 9 stk.
Radar: 286 PU.
Asdic: 134 A.
Besetning: 17
Kommisjonert:
23.12.1940 - 02.11.1942.
13.03.1945 -05.1945.
Krigsklar: 01.01.1941.
Avdeling:
4. ML flottilla 01.01.1941 - 01.05.1942.
52. ML flottilla 01.05.1942 - 02.11.1942.
52. ML flottilla 13.03.1945 -05.1945.
Sjef:
Kapt.ltn. Charles Herlofsen 20.12.1940 - 24.03.1941.
Ltn. Jacob A. Stendal 01.06.1941 - 17.02.1942.
Ltn. Prebensen 03.1945 - 05.1945.
Skipets historie:
02.11.1942: Skadet ved mineeksplosjon i Den Engelske kanal kl. 20.35.
4 omkomne. Vraket tauet til Dover av MGB 329.
13.03.1945: Overført til KNM. Gjeninsatt i 52. ML flottilla.
25.05.1945: Ankom Stavanger.
1945: Norsk kommando strøket.
1945: Returnert Royal Navy.
08.10.1945: Utrangert.
http://forsvaretsmuseer.no/fartoysbasen/Fartoeysbasen/ML-125
Marinens fartøyer 1939 - 1945 og deres skjebne.