Seafarer | Nationality | Position | Signed on | Signed off | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Harbour | Date | Harbour 🠗1 | Date | |||
Norway | Oslo, Norge | 5/11/1938 | Ommønstring | 5/9/1941 | ||
Norway | Kiel, Tyskland | 3/26/1962 | Oslo, Norge | 9/6/1962 | ||
Norway | Ommønstring | 11/29/1958 | Oslo, Norge | 6/29/1960 | ||
Norway | Oslo, Norge | 11/23/1951 | Oslo, Norge | 7/13/1954 | ||
Norway | Oslo, Norge | 3/14/1951 | Oslo, Norge | 7/12/1951 | ||
Norway | Oslo, Norge | 8/2/1948 | Oslo, Norge | 5/3/1948 | ||
Norway | Liverpool, Lancashire, UK | 7/13/1945 | Oslo, Norge | 5/21/1946 | ||
Norway | New York, NY, USA | 4/12/1945 | Oslo, Norge | 5/21/1946 | ||
Norway | Oslo, Norge | 7/7/1944 | Oslo, Norge | 1/13/1945 | ||
Norway | ukjent | Unknown | 2/2/1944 | Oslo, Norge | 9/30/1947 | |
Norway | Kokk | New York, NY, USA | 2/1/1943 | Oslo, Norge | 5/22/1946 | |
Norway | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Oslo, Norge | 10/26/1939 | Oslo, Norge | 10/11/1945 | |
Norway | Oslo, Norge | 10/26/1939 | Oslo, Norge | 2/1/1940 | ||
Norway | Oslo, Norge | 10/25/1939 | Oslo, Norge | 5/22/1946 | ||
Norway | Smører til motrmann og til reparatør | Oslo, Norge | 10/24/1939 | Oslo, Norge | 2/19/1946 | |
Norway | Oslo, Norge | 7/1/1939 | Oslo, Norge | 10/24/1939 | ||
Norway | Oslo, Norge | 12/15/1938 | Oslo, Norge | 2/18/1946 | ||
Norway | Oslo, Norge | 11/21/1935 | Oslo, Norge | 3/10/1936 | ||
Norway | Oslo, Norge | 3/9/1934 | Oslo, Norge | 12/13/1934 | ||
Norway | Smører / Motormann | Oslo, Norge | 12/15/1932 | Oslo, Norge | 7/12/1935 | |
Norway | 1. Maskinist (Maskinsjef) | Odense, Danmark | 1/16/1930 | Oslo, Norge | 7/13/1933 | |
Norway | Jungmann / Matros | Oslo, Norge | 1/14/1930 | Oslo, Norge | 6/18/1932 | |
Norway | Sjømann | Oslo, Norge | 1/14/1930 | Oslo, Norge | 4/28/1930 | |
Norway | Oslo, Norge | 1/7/1930 | Oslo, Norge | 4/28/1930 | ||
Norway | Glasgow, UK | 12/29/1943 | Philadelphia, PA, USA | 1/27/1944 |