1898 - Bygget som av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania for A/S Langesundsfjordens Buxer-D/S (Finn C. Knudsen), Porsgrund - KOLBIØN 5.8.1914 Ankom til Kaldnes Mekaniske Verksted, Tønsberg for å utrustes som bevogtningsfartøy. 1 x 65 mm L/43 M II Hotchkiss kanon montert på fordekket. Leie NOK 50/døgn. 19.11.1918 Tilbakelevert rederiet. 1919 - Målt 01/12 til: 53,33 brt, 17,58 nrt. 26.8.1943 - Tatt “in Anspruch” av tyskerne. Fortsatt norsk besetning. 25.4.1945 - Tysk besetning fra MOK ing. overtok.. 11.5.1945 - Frigitt. 1/1952 - Solgt til Herre Fabrikker A/S (Thomas Stang), Oslo. A/S Bamble Cellulosefabrikk. 3/1964 - Solgt til Arne Sundsdal, Songe, Tvedestrand. Dampmaskin fjernet og 1 x Alpha dieselmotor på 450 BHK installert. 2.6.1965 Ommålt til: 49,56 brt. 8/1972 Solgt til Lekterkompaniet A/S (Jon Halvorsen, Rolf M. Condrup, Helge Torgersen, Einar Rossing og Ivar Lindvig), Porsgrunn. 1973 - Ny motor installert. Alpha type 406-VO, 465 BHK. 10/1979 - Solgt i oktober til Kragerø Kranservice A/S (Jan Eilertsen), Kragerø. 12/1987 Solgt til Ståle Kristoffersen, Vedavågen. Registrert i Kopervik. 3/1990 Solgt til Marne Service (John Oscar Qvam Hanson), Aukra. Registrert i Molde. 2002 - Solgt til Åfjord Froskemannsklubb (Terje Haltstrand), Åfjord. Molderegister. 5/2003 Solgt til TB Kolbjørn DA (Lars Ragnvald Djupevåg), Norheimsund. Molderegister. 2011 - Står med samme navn og eier i NOR-registeret.
1898 - Triple dampmaskin. Maskineri bygget ved Akers Mek. Verksted, Kristiania. 1973 - Ny motor installert. Alpha type 406-VO, 465 BHK.