The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: Oktober 1939.
Sivil stilling: Tekn.konsulent i Thv. Bergs rederi, Tønsberg.
Tidligere militærtjeneste: Tekn. elev Sjømilitære Korps 1.8.1914 - 1.5.1918.
Beskikket eller vervet fra: Undermaskinist 1.5.1918. Fenrik 14.10.1939, Vpl. Løytnant (M) 1.9.1940.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Hortens Tekn.skole. Motorkurs for utdanning til ubåt-tjeneste.
Dimittert fra Marinen: 7.6.1946.
Hustru: Julie Knutsen.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.25. kort 119-120.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0002