The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 10.3.1941, som: U.d.m.
Beskikket eller vervet fra: Matros I Kl.(A) 1.1.1946. Beordret Kvm. (A) II Kl. 1.10.1947.
Dimittert fra Marinen: 31.8.1946 ved M.K.Ø., men inntatt påny på sin gamle kontrakt 1.12.1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.11. kort 169-170. (Merk at det er 2 arkivkort på personens tjeneste, men kort 1 (tjeneste under krigen) virker å mangle)
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0001