Registrerings nr. Centralregisteret 096141
Sjømannsregisteret i Arendal
Sjømannskrets Bergen 4.6.1949.
Maskingutt M/T SALAMIS av Oslo. Rederiet I.M. Skaugen. påmønstret Oslo 19.3.1946. ommønstret Oslo 1.12.1946.
Smører M/T SALAMIS av Oslo. Rederiet I.M. Skaugen. ommønstret 1.12.1946. avmønstret Oslo 9.6.1947.
Maskingutt M/S TAIWAN av Tønsberg. Rederiet Wilhelm Wilhelmsen. påmønstret Kristiansand 15.11.1947. avmønstret Narvik 14.4.1948.
Motormann M/S LUOSSA av Stockholm. Rederiet Trafik Ab. Grängesberg. påmønstret Narvik 20.4.1948. avmønstret Narvik 23.8.1948.
Motormann M/S BALBLOM av Oslo. Rederiet Fred Olsen. påmønstret Oslo. 21.10.1948. avmønstret 19.5.1949.
Maskingutt M/S ANNE av Oslo. Rederiet Gunnar Strøm. påmønstret 12.5.1949. avmønstret Bergen 4.6.1949.
Motormann M/S TITANIA av Oslo. Rederiet Wilhel Wilhelmsen. påmønstret Kristiansand 30.8.1949. Avmønstret New York 29.12.1950.
Work away M/S TRIVIA av Stockholm. Rederiet AB Trivia v/ Nordstrøm & Thulin, Stockholm. arbeidet seg hjem til Norge fra New York.1950.
Motormann M/S HØEGH SILVERCREST av Oslo. Rederiet Leif Høegh. påmønstret New York 22.5.1951. avmønstret London 10.7.1951.
Avtjente verneplkt:
17.10.1951 til 14.12.1951 - Rekruttskole SKS.
15.12.1951 til 27.4.1952 - Vaktbefal. SKS
KNM AREDAL - UMM 28.4.1952 til 1.10.1952.
KNM TRONDHEIM - UMM 1.10.1952 til 9.4.1953.
Leirarbeid - 16.3.1953 til 9.4.1954.
Dimitert 9.4.1953.