Byssegutt M/S Germont av Kristiansand. Gerrards Rederi. påm. Kristiansand f.utlandet 22.6.1957. avm. Rotterdam 31.3.1958
Byssegutt M/T Pepita av Tønsberg. Rederiet Svend Foyn Bruun. påm. Kristiansand f.utlandet. ommønstret . Rotterdam 30.9.1958
2.kokk M/T Pepita av Tønsberg. Rededriet Svend Foyn Bruun. ommønstret i Rotterdam 30.9.1958. avm. Rotterdam 18.1.1960
2.kokk M/S Suninger av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt. påm. Kristiansand f.utlandet 27.2.1960. ommønstret . Rotterdam 16.3.1961
1.kokk disp. M/S Suninger av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt. ommønstret Rotterdam 17.3.1961. avm. Trinidad 24.6.1961
1.kokk disp. M/S Suncliff av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt. påm. 25.06.1961. avm. Leith 13.12.1961.
1.kokk disp. M/T Astarte av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang. påm. Kristiansand f. utlandet 1.9.1962. avm. Hamburg 1.5.1963
1.kokk disp. M/T Benwell av Kristiansand. Rederiet Bendt Rasmussen. påm. Kristiansand f.utlandet 22.5.1963. avm. Kobe 20.11.1963
1.kokk disp. M/T Juanita av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påm. Kristiansand f.utlandet 21.6.1965. avm. Khor al Amaya 28.7.1966
1.kokk disp. M/T Arthemis av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang. påm. Kristiansand f.utlandet 1.7.1968. avm. Lyon 20.1.1969
1.kokk disp. M/T Stolt Hawk av Haugesund. Rederiet Stolt-Nielsen. påm. Kristiansand f.utlandet 25.5.1970. avm. Philadelphia 25.11.1970
1.kokk disp. M/S Maple av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt. påm. Kristiansand f. utlandet 26.5.1970 avm. Phete 25.11.1970
1.kokk disp. M/S Maple av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt. påm. Kristiansand f. utlandet 10.12.1970. avm. Bergen 20.1.1972
1.kokk disp. M/S Maple av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt. påm. Kristiansand f. utlandet 14.3.1972 avm. Kristiansand 15.5.1973
1.kokk disp. M/S Ryttervik av Egersund. Rederiet Arne Teigen. påm. Kristiansand f. utlandet 16.5.1974. avm. Aberdeen 11.5.1975
1.kokk disp. M/S Ryttervik av Egersund. Rederiet Arne Teigen. påm. Kristiansand f.utlandet 10.7.1975. avm. Hamburg 3.3.1976
Kokk disp. M/S Hystein av Stavanger. Rederiet Simon Møgster. påm. Stavanger 6.4.1976. avm.Oslo 26.7.1976
Kokk disp. M/S Norindo Star av Sandnes. Rederiet A/S Norindo. påm. Stavanger 1.11.1976. avm. Sandnes16.1.1979
Kokekyndig M/S Obrestad av Stavanger. Rederiet Albert Abrahamsen. påm. Stavanger 2.2.1979. avm.Stavanger 20.3.1979
Kokk disp. M/S Stavangeren av Stavanger. Rederiet Norway Foods. påm. Stavanger 7.5.1979. avm. Stavanger 18.3.1982
Kokk disp. M/T Helice av Stavanger. Rederiet Helge Myhre. påm. Stavanger f. utlandet 16.4.1982. avm. Tampico 9.12.1982
??? M/T Helice av Stavanger. Rederiet Helge Myhre. påm. Stavanger f. utlandet 9.12.1982. avm. Emden 27.4.1983
Kokk M/T Hermion av Oslo. Rederiet Helge Myhre. påm. Oslo f. utlandet 26.6.1984. avm Antwerpen 19.6.1985
Kokk. vikar M/S Braemar av Kristiansand. påm. Sandefjord o.v. 7.7.1987. avm. Oslo 12.7.1987
Kokk M/S Braemar av Kristiansand. påm. Sandefjord o.v.3.8.1987. avm. Hamburg 10.1.1991
Kokk M/S Christian IV av Kristiansand. Rederiet Color Line. påm. Sandefjord o.v. 22.4.1991. avm. Oslo. 30.4.1992.
Kokk M/S Christians IV av Kristiansand. Rederiet Color Line. påm. Oslo.ov. 1.5.1991. avm. Oslo 4.4.1994.
Kokk M/S Color Festival av Oslo. Rederiet Color Line, Oslo. påm. Oslo 18.4.1994. avm. 25.03.2003
Kokkesertifikat - Oslo 26.juni - 1884
Forleiningssjefsertifikat - Sandefjord November 1987