The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Innført med 18 månedersfartstid som styrmann.
Mønstret Styrmann på "Njord" i Risør 16.08.1860, mønstret av i Risør23.11.1861.
Mønstret 1.styrmann på "Pilen" i Risør 21.03.1862, mønstret av i Risør 02.11.1863.
Mønstret 1.styrmann på "Nordstjernen 21.03.1864, var styrmann på denne frem til 21.01.1969.
Mønstret 1.styrmann på "Vulcan" i Risør 01.04.1869, var styrmann på denne ftrem til 20.11.1873.
Mønstret på "Henrik Wergeland" i Risør 11.03.1878, avmønstring ikke ført