The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Fikk styrmannspatent 09.09.1896 og skippercertifikat 13.01.1896 og nytt 25.01.1898.
Orlogstjeneste 18.05.1898 til 26.07.1898 Carljohansværn og 26.02.1900 til 06.03.1900 (moblisering).
Mønstet 1.styrmann på "Hildring" i Risør 19.09.1900, mønstret av i Arendal 28.11.1900.
Mønstret 1.styrmann på "Annie" i Porsgrund 13.03.1902, mønstret av i Porsgrunnd 31.10.1902.
Mønstret 1.styrmann på"Esperanse" i Porsgrund 29.05.1903 avmønstring ikke ført.
Mønstret 1.styrmann på "Fren" i Sarpsborg 24.07.1903, mønstret av i Moss 17.10.1903.
Mønstret 1.styrmann på "Anna" i Porsgrund 04.07.1905, mønstret av i Porsgrund 04.08.1905.
Mønstret 1.styrmann på "H.H.Strand" i Porsgrund 11.08.1905, mønstret av i Porsgrund20.12.1905.
Mønstret 1.styrmann på "H.H.Strand" i Brevik 10.03.1906, mønstret av i Porsgrund 30.04.1906.
Mønstret 2.styrmann på "Hiavatta" i Kragerø 08.07.1908, mønstret av i Buenos Ares 20.02.1909.
Mønstret 1.styrmann på "Havilde" i Porsgrund 08.04.1915, mønstret av i Porsgrund 05.07.1915.
Mønstret styrmann på D/S "Bamle" i Tønsberg 14.03.1916,mønstret av i Skien 08.05.1916.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Eker" i Drammen 04.08.1916,mønstret av i Halden 19.10.1916.