The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Mønstret på D/S Tormod" i Risør 17.10.1912, mønstret av i Skien 02.01.1915.
Mønstret på D/S "Finse" i Swansea" 21.08.1915, avmønstring ikke ført.
Mønstret på D/S "Hansa" i Newport 07.12.1915, mønstret av i Newport 22.03.1916.
Orlogstjeneste 03.10.1917 til 20.11.1918 = 13 måneder og 17 dager.
Fikk styramandscertifikat 05.12.1918 og skibsførercerifikat 05.03.1930.
Mønstret 3 styrmann på D/S "Jessie" i Kristiania 15.05.1923, mønstret av i Bremen 12.10.1923.
Mønstret 2 styrmann på D/S "Børs" i Oslo 19.07.1924, mønstret av i Sarpsborg 20.05.1925.