The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Fikk styrmannspatent desember 1859.
Mønstret styrmann på Skonnert "Hilda" i Risør 05.01.1960, møndtret av 10.03.1860.
Mønstret 1.styrmann på "Amsterdam Paket" i Risør 15.03.1869, mønstet av i Risør 16.10.1860.
Mønstretfører på Brig "Vesta" i Risør 23.04.1862, mønstret av i Risør ikke datert.
Mønstret fører på "Brødrene" i Risør 3.06.1863, avmønstring ikke ført.
Mønstret styrmann på "Wildcat" i Arendal 25.11.1864 og var om bord frem til han døde i 1870.