"Perci" 22.11.1908 til 12.03.1911
"Musselcray" 10.10.1911 tll 12.04.1915
Mønstret som fører på D/S "Ekstand" 23.01.1923 i Malmø, møstret av 06.0.1925 i Hong Kong
Mønstret som fører på D/S "Nordstrand" Shanghai 10.10.1924, møstret av i Singapore 07.07.1927,
Mønstret som fører på S/S "Stella" i Esbjerg 09.11.1929,mønstret av i Kristinehamn 09.12.1929.
Mønstret fører på D/S "Patria" i Kristiansand 20.03.1936, mønstret av i Risør 30.11.1936.
Lang tid i sjøens tjeneste hele 45 år.