The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Mønstret sjømann på "E.J.Spicer" i Risør" 08.04.1905, mønstret av 01.03.1907 sted ikke ført.
Mønstret sjømann på "Barosso" i Risør 03.03.1907, mønstret av i Hamburg 13.07.1907.
Fikk styrmanspatent for seil 04.01.1911, nytt for seil og dampskip 28.01.1916, nytt 13.12.1923 og 13.03.1929.
Orlogstjeneste 02.11.1911 til 30.04.1912
Mønstret 2 styrmann på D/S "Gcorgia" i Arendal 05.02.1915, mønstret av i Shilds 18.11.1915.
Mønstret 2 styrmann på D/S "Matiette Di Giorgio" i Tønsberg 24.02.1916, mønstret av i Bergen 18.10.1916.
Mønstret 1 styrmann på D/S "Herdero"" i Porsgrund 17.01.1917, mønstret av i Sunderland 01.08.1917.
Mønstret matros på D/S "Jernaas" i Arendal 31.07.1920, mønstret av i Arendal 14.01.1921.
Mønstret skipper på M/S "Algø" i Risør 03.03.1925, mønstret av i Haugesund 22.07.1926.
Mønstret 2 styrmann på S/S "Senita" i Antwerpen 28.07.1928, mønstret av i Antwerpen 08.11.1928.
Mønstret Båtsmann i Oslo på M/S "Indien" 02.09.1937, avmønstring ikke ført.