Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: London 23907, NY 29316.
Gift med (jf. London-kort): Margit Olsen.
Tvedestrand mønstringsprotokoller:
1922: Orlogstjeneste fra 02.10.1922 til 28.03.1923.
Mønstringer, se mønstrings liste.
NORGES SKIPSFØRERE 1935 - 1953:
Født 05.05.1900 på Sandøya, Dypvåg. Bosted Borøya, Dypvåg.
Styrmanns eksamen 1921 og Skipsfører eksamen 1925 i Kristiansand.
Til sjøs 1916 med d.s. "TROLFOS" (3000) av Oslo, tilhørende THOR THORESEN. Styrmann med d.s. "IMACOS", d.s. "FREDEN", d.s. TORMOD", s.t. "SALSAAS", m.t. "STORAAS" og d.s. "IRIS". Ble i 1945 fører av m.s. "SKARAAS" (14590) av Larvik, tilhørende skipsreder Iver BUGGE. Har senere ført m.s. "SNIPAAS" (8900) av Larvik, tilh. s. n. reder. Fører nå m.s. "SKARAAS". - Krigsmedaljen og Norges Rederforbunds gullmedalje. - Gift. 1 barn.
Seilte i utenriks fart under begge verdenskriger.
01.01.1945: Mønstret i New York som 1.styrmann til utenlandsk skip s/s "LAKLAR", mønstret av i New York 03.03.1945.
Døde 1951-2014, digitalarkivet.no
Norges Skibsførere, Annen utgave 1935-53
Publikumshenvendelse til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
RA/S-3545/G/Gg
RA/S-3545/G/Gi/L0008
Tvedestrand Mønstrings Protokolle