Gift 1984 med Susan Gayle Barker, født 12.09.1947 i Sterling, Illinois USA. 3 barn, Sunniva 1986, Idun 1987 og Mathias Peter 1989. Bor i Grimstad.
Fra 1992 vaktmester ved Vik barneskole.
Fra 2004 Pensjonert.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fartstid:
8. mars 1952 d/s ”Hesnes” Grimstad/videre (dekksgutt hyre kr 262.-). Avm. 23. juni 1952 i Kristiansand (skipet solgt).
10. nov. 1952 m/s ”Stirlingville” Grimstad/videre (byssegutt hyre kr 440.- etter 18 mnd.). Avm. 6. sept. 1954 i Rotterdam.
27. sept 1954 m/t ”Myken” Rotterdam/videre (2.kokk hyre kr 377.-). Avm. 8. jan 1955 i Gøteborg.
1. febr. 1955 d/s ”Patria” Antwerpen/videre (messegutt hyre kr 356.-). Avm. 28. april 1955 i Oslo.
29. april 1955 d/s ”Patria” Oslo/videre (jungmann). Avm. 10. febr 1956 i Londonderry.
20. aug 1956 d/s ”Patria” Grimstad/videre (1.kokk m/disp). Avm. 18. mars 1957 i Kristiansand (skipet solgt).
25. juni 1957 m/s “Frigg” Gøteborg/videre (lettmatros). Avm. 25.j an 1958 i Ymuiden.
3. febr. 1958 m/s ”Barbra” Antwerpen/videre (jungmann). Avm. 11. juni 1958 (ommønstret).
11. juni 1958 m/s ”Barbra” Bristol/videre (lettmatros hyre kr 681.-). Avm. 11.juni 1959 i Antwerpen.
15. juni 1959 m/s ”Black Falcon” Antwerpen/videre (lettmatros hyre kr 681.-
avm 16.aug 1959 (ommønstret
17.aug 1959 m/s “Black Falcon” Antwerpen/videre (matros hyre kr 788.-). Avm. 18. jan 1960 i Antwerpen.
26. jan 1960 m/s “Lista” Antwerpen/videre (matros hyre kr 788.-). Avm. 2. juni 1960 i Antwerpen (skadet).
9. aug 1960 m/s “Fossheim” Antwerpen/videre (lettmatros hyre kr 681.-). Avm. 30. okt 1960 (ommønstret).
30. okt 1960 m/s ”Fossheim” Aalborg/videre (matros hyre kr 788.-). Avm. 24. febr 1961 i Manchester.
28. febr 1961 m/s ”Fortuna Bay” Bristol/videre (matros hyre kr 1056.-) (dansk skip). Avm. 30. mars 1962 i Rotterdam
24. april 1962 m/s ”Røga” Antwerpen/videre (lettmatros hyre kr 900.-). Avm. 12. juni 1962 i Emden.
21. juli 1962 m/s ”Havsul” Antwerpen/videre (matros). Avm. 3. jan 1963 (ommønstret).
3. jan 1963 m/s “Havsul” Antwerpen/videre (båtsmann hyre kr 1095.-). Avm. 21. juli 1966 i Hamburg (skolegang).
1. juli 1967 lpg/c ”Havlur” Arendal/videre (kokk/stuert hyre kr 1559.-). Avm. 13. aug. 1968 i Brisbane.
13. aug 1968 lpg/c ”Havlur” Brisbane/videre (matros hyre kr 1691.-). Avm. 25. mai 1969 i Brisbane.
26. mars 1973 m/s ”Savonita” Grimstad/videre (matros hyre kr 2698.-) .Avm. 20. juli 1973 i Savona.
19. sept. 1973 m/s ”Autobahn” Grimstad/videre (matros hyre kr 2988.-). Avm. 10. jan 1974 i Kinshasa.
1. feb.r 1974 m/s “Autobahn” Grimstad/videre (matros hyre kr 3280.-). Avm. 25. mars 1974 i Le Havre (skadet).
16. mai 1974 m/s ”Carmencita” Grimstad/videre (matros hyre kr 2989.-). Avm .27. juli 1974 ommønstret.
27. juli 1974 m/s ”Carmencita” Newport/videre (båtsmann hyre kr 3296.-). Avm. 24. febr 1975 i Rotterdam (skipet solgt).
10. mars 1975 m/s ”Angelita” Grimstad/videre (tømmermann/matros hyre kr 3380.-). Avm. 18. aug. 1975 i Sauda (skolegang).
1. juli 1976 m/s ”Laurita” Grimstad/videre (1.kokk hyre kr 4350.-). Avm 26. okt 1976 i Middlesborough.
17. nov 1976 m/s ”Lisita” Rotterdam/videre (matros hyre kr 4522.-). Avm. 14. mars 1977 i Napoli.
4. april 1977 m/s ”Vivita” Rotterdam/videre (1.kokk hyre kr 4970.-). Avm. 8. aug 1977 i Nordenham (skipet solgt).
1. sept 1977 m/s ”Lisita” Grimstad/videre (1.kokk hyre kr 5029.-). Avm 17. jan 1978 i Baltimore.
13. mars 1978 m/s “Favorita” Oslo/videre (1.kokk hyre kr 5350.-). Avm. 25 .sept 1978 i Gladstone, Qld.
20. nov. 1978 m/s “Savonita” Kristiansand/videre (stuert hyre kr 7520.-). Avm. 19. aug 1980 i Yokohama.
4. okt. 1980 m/s ”Flexservice II” Grimstad/videre (stuert/kokk hyre kr 7920.-). Avm. 4. nov 1980 i Great Yarmouth.
15. nov .1980 m/s ”Karinita” Grimstad/videre (matros). Avm. 28. nov 1980 i Yokohama (ommønstret).
28. nov. 1980 m/s ”Karinita” Yokohama/videre (stuert hyre kr 9050.-). Avm .18. juli 1982 i Yokohama.
7. sept. 1982 m/s ”Angelita” Grimstad/videre (stuert). Avm. 13. mars 1983 i Drammen.
20. april 1983 m/s ”Hual Karinita” Grimstad/videre (stuert). Avm. 8. sept 1983 i Emden.
13. des. 1983 m/s ”Angelita” Grimstad/videre (skipsmekaniker hyre kr 7835.-). Avm. 2. juli 1984 i Amsterdam (skolegang).
23. okt 1985 m/s ”Hual Karinita” Grimstad/videre (2.styrmann). Avm. 2. mars 1987 i Amsterdam.
17. aug 1990 rigg ”Byford Dolphin” Arendal/Nordsjøen (rigger). Avm. aug. 1991.
Arild Nordskogs samlinger.