The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Olav Nipe, byssegutt på M/T "Attilla" 1935. Foto Harry Nordal
Gikk til sjøs som byssegutt på M/T "Attila" 01.12.1934 mønstret på i London og mønstret av i San Pedro 30.01.1937.
Mønstret på M/S "Drafn" som kokk i San Pedro 15.03.1937, mønstret av i San Pedro 19.01.1938.
Mønstret stuert på M/T "Ferncastle" i San Pedro 21.07.1938, mønstret av i Oslo 22.12.1939.
Mønstret stuert på M/S "Graziella" i Oslo 22.10.1940, mønstret av i Ålesund 24.03.1941.
Mønstret stuert på M/T "Garonne" i Oslo 25.05.1948, mønstret av i Rotterdam 12.09.1948.
Mønstret stuert på M/S "Ferndale" i Oslo 20.11.1948.
SAK/2031-0010/F/Fb/L0006, Risør mønstringskrets