Kokk D/S Fantoft av Bergen. Rederiet Rasmus F. Olsen. påm. Cardiff 29.3.1923. avm. Cardiff 11.6.1923.
Kokk D/S Stokesley av Kristiania. Rederiet H.Rich Aass. påm. Cardiff 18.6.1923. avm. Risør 14.8.1923.
Kokk D/S Vela av Bregen. Rederiet Det Bergenske Dampskipsselskab. påm. Kristiansand f.utlandet 16.2.1924. avm. 19.7.1924.
Stuert D/S Dampfem av Kristiania. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Gøteborg 24.4.1924. avm. Rotterdam 8.5.1926
Stuert Dampseks av Oslo.Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Kristiansand f.utlandet 1.7.1926. avm. Oslo 19.2.1927.
Stuert Dampseks av Oslo.Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Kristiansand f.utlandet 30.4.1927. avm. Oslo 22.12.1927.
Stuert M/S Britta av Oslo. Arth. H. Mathiesen. påm. Fredrikstad f.Helsingør påm. 21.3.1928. avm. Alger 1.12.1930.
Stuert M/S Britta av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Grangemouth 24.3.1931. avm. Oslo 14.8.1931.
Stuert Damptre av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Gøteborg 22.10.1931. avm. Brevik 20.1.1932.
Stuert M/T Bianca av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Oslo f.ultlandet 26.4.1932. avm. Oslo. 27.4.1932.
Stuert M/T Bianca av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Oslo f.utlandet 12.1.1832. avm. Gøteborg 28.1.1933.
Stuert M/T Bianca av oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Gøteborg 1.3.1933. avm. London 10.7.1935.
Stuert M/T Bianca av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Hamburg 7.10.1935. avm. Gøteborg 21.8.1936.
Stuert M/T Bianca av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Gøteborg 23.9.1936. avm. Hamburg 11.10.1937.
Stuert M/T Bianca av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Rotterdam 20.12.1937. avm. Gøteborg 8.6.1938.
Stuert M/T Britta av Oslo. Rederiet Arth. H. Mathiesen. påm. Gøteborg 25.7.1938. avm. Gøteborg 28.9.1938.
Stuert M/T Britta av Rederiet påm. Gøteborg 18.10.1938. avm. Genoa 28.1.1939.
Stuert D/S Fido av Kristiansand. Rederiet Mathias Hansen. påm. Kristiansand 3.11.1945. avm. Kopervik 23.11.1946.
Stuert D/S Austvangen av Oslo. Rederiet Gørrisen & Co. påm. Oslo 16.1.1947. avm. Trinidad 17.11.1948.
Stuert D/S Fido av Kristiansand. Rederiet Mathias Hansen. påm. Kristiansand 7.1.1949. avm. Kristiansand 20.1.1950.
Stuert D/S Betty av Kristiansand. Rederiet Birger Torsøe. Rederiet påm. Kristiansand 28,1,1950. avm. Barrow 21.3.1950
Stuert D/S Torafire av Arendal. Rederiet Hauge. påm. Arendal 20.4.1950. avm. Kiel 17.9.1950.
Stuert D/S Kari av Bergen. Rederiet August Kjærland. påm. Kristiansand 25.10.1950. avm.Bergen 8.1.1951.
Stuert M/S Orinoco av Arendal. Rederiet O.B. Sørensen. påm.Arendal for utlandet 26.3.1951. avm. Bergen 20.6.1951.