The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Mønstret på "Haakon" i Tvedestrand 13.06.1909, mønstret av i Hamburg 08.03.1911.
Mønstret på S/S "Stigstad" i Kristiania 01.04.1911, mønstret av i Montreal 10.05.1911.
Mønstret på "Fulwood" i Sandefjord 27.09.1911, mønstert av i Kristiania 30.07.1912.
Mønstret på D/S "G.Borris" i Sandefjord 16.08.1912, mønstret av i Liverpool 17.05.1913.
Mønstret på D/S "Tananger" i Kragerø 16.06.1913, mønstret av i Stavanger 28.08.1913.
Mønstret på "Auraora" i Kragerø 04.07.1913, mønstret av i Kragerø 28.08.1913.
Fikk styrmandsertifikat for dampskib 29.04.1914 og nytt 12.06.1918 (forrige makulert).
Mønstret 2.styrmann på "Beta" Sandefjord 29.05.1914, mønstret av i Sandefjord 26.11.1914.
Mønstret 1.styrmann på D/S "Fantoft" i Tønsberg 03.09.1915, mønstret av i København 01.07.1916.
Mønstret 2.tyrmann på D/S "23.07.1916, mønstret av i Cardiff 17.08.1917.
Døde i New York 30.10.1918.