The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Fikk styrmannspatent 24.05.1901 og nytt 31.10.1906 og skippercertifikat 08.08.1912, nytt 11.09.1913 og 17.11.1916.
Mønstret på "Einar Tamberskjælver" i Cardiff 02.09.1899, mønstret av i Skien 23.09.1899.
Mønstret på "Adonis" i Kragerø 23.04.1900, mønstret av i Kragerø 21.12.1900.
Meddelt risetiladelse 25.02.1903.
Mønstret 2.styrmann på "Aagot" i Baltimore 27.04.1908, mønstret av i Norfolk 15.07.1908.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Nora" i Philadelphia 02.12.1908, mønstret av i Philadelphia 26.11.1909.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Valborg" i Philadelphia 01.12.1909, mønstret av i Buenos Aires 02.017.1910.
Mønstret 1.styrmann på Bark "Tijuca" i Buenos Aires 20.07.1910, møstret av i St.George 06.06.1911.
Mønstret 1.styrmann på S/S " Ernesto" i St.George 07.06.1911, mønstret av i St.George 31.12.1911.
Mønstret 1.styrmann på S/S "Karl" i St.George 01.01.192, mønstret av 12.04.1912.
Mønstret 2.styrmann på D/S "Aurore" i Larvik 09.09.1912, avmønstring ikke ført.
Mønstret 1.styrmann på Bark "Regina" i Porsgrund 04.10.1916, ble topedert i Nordsjøen oktober 1916.
Mønstret 1.styrmann på D/S "Fotograf" i Rotterdam 06.11.1916, mønstret av i Arendal 14.11.1916
Ført i rulle Q4-2227: Døde på hospital i Bordeaux 11.08.1918.