The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Mønstret navigatør på "Britta" i Buenos Aris 27.06.1910, mønstret av i Buenos Aires 05.11.1910.
Fikk styrmands certifikat 29.03.1912.
Orlogstjeneste 02.05.1912 til 31.07.1912.
Mønstret styrmann på "Oryx" i Brevik 10.08.1912, mønstret av i Langesund 12.11.1912.
Mønstret 2.styramnn på "Ingmar" i Le Havre 04.12.1912, mønstret av i Le Havre 06.06.1913.
Er under 28.07.1920 overført til Kristiania HR-8071.