The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Ole Kristian Horntvedt. Ramnes. SSH nr.2178
Ex gratia-arkivet:
Registernummer under krigen: Londonnummer 2351. NY. 10467.
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:
Skytter nr. 2178.
Han ble utdannet til skytter på SSH Travers Island i tiden 20.07.1943 til 29.09.1943.
Gjorde deretter tjeneste ombord på:
M/S TALISMAN fra 29.09.1943 til 05.10.1945.
Dimittert i New York den 5. oktober 1945.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 20. juli 1943, som: Skytter.
Sivil stilling: Båtsmann
Sivil utdannelse: Smed
Tidligere militærtjeneste: 1936 Oslofjord besetning som korporal 72 dager
Dimittert fra Marinen: 5. oktober 1945.
Skipsførersertifikat § 7 6.11.1958.
RA/S-3545/G/Gg
Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.12. kort 347-348.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0002