The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Mønstret på D/S "St.Miguel" i Bergen 05.06.1909, mønstret av i London 20.08.1909.
Ble 01.10.1909 opptatt som sjøkadett ved Karljohansværn.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 15.7.1909, som: Kadettaspirant.
Nærmeste pårørende: Hustru: Birgit, Sophus Liesgt. 6b, Oslo.
Sivil utdannelse: Latinartium 1907.
Sertifikater: Militært flysertifikat.
Beskikket eller vervet fra: 1.9.1909 Kadett I Kl., 1.10.1912 offiser, Løytnant 1929, Kapt. 1938, Kommandørkapt., 23.2.1942 Kommandør.
Tilhørte marinens flyvåpen.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Flyskole, Torpedo-kurs, Skyteskole.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.27. kort 203-204.