Elektrikkker M/T Gerolda av Kristiansand. Gerrards Rederi. påm. Kristiansand .o.v. 1.6.1960. avm. 16.1.1962.
Elektrikker vikar M/T Ariadne av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang.påm. Kristiansand o.v. 26.8.1963. avm. Rotterdam 23.2.1964.
Elektrikker M/T Atalante av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang. påm. Kristiansand o.v. 9.5.1964. avm. Rotterdam 16.5.1965.
Elektrikker M/T Ariadne av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang. påm. Kristiansand .o v. 1.7.1965. avm. Le Havre 25.4.1966.
Elektrikker M/S Belkarin av Oslo. Rederiet Christen Smith & Co. påm. Kristiansand o.v. 7.3.1967. avm. New York 10.6.1968.
Elektrikker M/S Ranella av Kristiansand. Rederiet Hansen Tangen. påm. Kristiansand 11.12.1968. avm. Rotterdam 9.6.1969.
Elektrikker Quebec av Kristiansand. Rederiet A/S Mosvold Shipping. Co. påm. Kristiansand o.v. 28.8.1969. avm. Bremen 9.6.1970.
Elektrikker M/S Bulk Venture av Oslo. Rederiet Sigurd Herlofson & Co.A/S, . påm. ?? 1.11.1970. avm. Fukuyama 1.12.1971.
Elektrikker Rose av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt & Co. påm. Kristiansand o.v. 8.11.1972. avm. Blyth 16.6.1973.
Elektrikker Fridtjof Nansen av Kristiansand. Rederiet A.I. Langfeldt & Co. påm. Kristiansand o.v. 30.1.1974. avm. Leghorn 5.8.1974.