The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Orlogstjeneste 19.01.1905 til 15.10.1905 Horten.
Fikk styrmannspatent 19.10.1905 og skippercerifikat 14.02.1910 og nytt 17.01.1921.
Påmønstret 3.styrmann ATENIS i Sydney 14.12.1911, avmønstret i Scottland 09.08.1912.
Påmønstret 1.styrmann BELLHAUSEN i Stockholm 29.09.1919, avmønstret i England 11.08.1920.
Påmønstret 1.styrmann Bark ELLENA i Risør 21.11.1921, avmønstret i Kristiansand 21.03.1922.
Påmønstret 1.styrmann M/S ULVA i Risør 10.11.1922, avmønstret i Drammen 24.02.1923.
Påmønstret 1.styrmann D/S FALKSTRAND i Oslo 28.04.1923, avmønstret i Langesund 13.10.1923.