The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Orlogstjeneste 16.06.1904 til 15.12.1904
Fikk maskinistcertifikat av 2.klasse 20.01.1905 og nytt 24.06.1907 og 09.01.1909.
Orlogstjeneste 16.06.1904 til 15.12.1904
Fikk maskinistcertifikat av 1.klasse 28.10.1912 og nytt 25.01.1915.
Påmønstret maskinsjef D/S FJELDSTRAND i Sarpsborg 18.10.1923, døde i Shanghai 10.11.1924.
Avskrift av rullen fått 10.06.1953.