The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Seilt som Telegrafist:
Mønstret Telegrafist 01.08.1963 i Kristiansand på MkvakkS "Athene" tilhørende J. Bangs rederi, mønstret av 18.11.1963 i Singapore.
Mønstret Telegrafist 16.02.1965 i Flekkefjord på MkvakkS "Artemis" tilhørende B. Hansens rederi, mønstret av31.10.1965 i Hamburg.
Mønstret Telgrafist 13.03.1966 i Monrovia på MkvakkS "Sterling" tilhørende Mosvolds rederi, mønstret av 16.09.1966 i Genova.
Mønstret Telegrafist 01.12.1966 i Oslo på MkvakkS "Sunward" tilhørende Klosters rederi, mønstret av 10.05.1968 i Miami.
Seilt som Telegrafist fra 13.08.1971 frem til 18.07.1977 for Fred Olsen kvakk KDS på følgende skip: Skagen - Christian IV Bonanza - Buenevista- Bonanza - Buenevista - Borgen .
På Skoleskipet S/S Sørlandet 01.04.2000 til 21.12.2000