The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Fartstid i henhold til Sjøfartsbok.
Dekksgutt M/S HARBOE JENSEN av Oslo. Rederiet L. Harboe Jensen. Påmønstret Oslo / Gøteborg 24.4.1929. Avmønstret Boston 2.4.1931
Lettmatros D/S NIDAREID av Oslo. Rederiet Geo. Hansen. Påmønstret Lillesnd f.utlandet 7.4.1931. Avmønstret Philadelphia 24.6.1931
Lettmatros til Matros D/S KNUT HAMSUN av Bergen. Rederiet Olaf Ørvig. Påmønstret Norfolk 29.9.1931. Avmønstret Giberaltar 31.12.1931
Messegutt M/T BORGNY av Oslo. Rederiet Fred Olsen. Påmønstret Celle 23.2.1932. Avmønstret Celle 10.6.1932
Smører til motormann M/T SAGONA av Kristiansand. Rederiet H.E. Hansen-Tangen. Påønstret Kristiansand f. utlandet. 27.3.1933. Ommøntret til Motormann 5.3.1935. Av,æmstret Rotterdam 11.1.1936.
Motormann M/T SAGONA av Kristiansand. Rederiet H.E. Hansen-Tangen. Påmønstret Kristiansand f. utlandet 30.5.1936. Avmønstret Singapore 19.4.1937.
Motormann M/T PERICLES av Oslo. Rederiet I.M. Skaugen. Påmønstret Japan 27.11.1937. Avmønstret Antwerpen 12.8.1938.
Motormann M/T EGERØ av Kristiansand. Rederiet O.A.T. Skjelbred. Påmønstret Kristiansand f. utlandet 2.7.1938. Ommønstret til Maskinassistent 28.12.1938 i Rotterdam. Ommønstret Maskinassistent M/T EGERØ fra 29.12.1938. Avmønstret 30.11.1939.
Maskinassistent M/T EVINA av Kristiansand. Rederiet H.E. Hansen-Tangen. Påmønstret Kristiansand f.utlandet 23.7.1945. Avmønstret London 8.10.1946.
Motormann M/S TEMPLAR av Tønsberg. Rederiet Wilh. Wilhelmsen. Påmønstret Arendal f. utlandet 28.7.1952. Avmønstret 14.8.1952.
Maskinassistent til 3.maskinist M/T EVINA av Kristiansand. Rederiet H.E. Hansen-Tangen. Påmønstret Kristiansand f. ulandet (Amsterdam) 4.9.1952. Ommønstret 29.4.1953 i Port de Bouc.
Fra 29.4.1954 3.maskinist m/disp. M/T EVINA av Kristiansand. Avmønstret Kristiansand 31.7.1954.
3.maskinist disp. M/T RANELLA av Kristiansand. Rederiet Erling Hansen. Påmønstret Kristiansand f. utlandet. 3.1.1955. Ommønstret til 2.maskinist 3.8.1955 på Teneriffe / Kalundborg
2.maskinist M/T RANELLA av Kristiansand. Avmønstret 22.12.1955.
3.maskinist disp. M/S ASTURIA av Kragerø. Rederiet K. Salvesen & Sønner. Påmønstret Kristiansand f.utlandet.1.2.1956 . Avmønstret Glasgow 11.7.1956.
3.maskinist disp. M/T POLYCASTLE av Kristiansand. Rederiet Einar Rasmussen. Påmønstret Kristiansand f. utlandet. 24.8.1956. Avmønstret Bremen 6.7.1957.
Maskinassistent / 3.maskinist disp. M/S SEADRAKE av Oslo. Rederiet Graff-Wang & Evjen. Påmønstret Tyssedal 9.9.1958. Ommønstret til 3.maskinist disp. i Rotterdam 30.12.1959. Avmønstret Antwerpen 23.5.1960.
Maskinistskole ?? Utstedet maskinistsertifikat 3 klasse 14.6.1960.
Vikar maskinassistent. M/S STORESAND av Kristiansand. Rederiet Herlof Andersen. Påmønstret Kristiansand 12.7.1960. Avmønstret Kristiansand 2.9.1960.