The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Image 1 of 3
Styrmannseks. i Oslo 30.06.1939. Styrm.sertifikat 31.08.1939.
Mønstringer, se mønstrings liste.
2.Verdenskrig: Henriksen mønstret på d.s. Blendheim 27.1.1940 som båtsmann, mønstret av 13.3.1940 i Oslo.
5.5.1947 mønsttret som styrmann til OSGARDSBORG I i rutefart i Oslofjorden, mønstret av 27. i 7.1948.
27.7.1948: Mønstret til d.s. OSLO i kystfart Oslo-Bergen som 2.styrmann, mønstret av 26.3.1949 i Oslo.
Henriksen ble fast ansatt i Arendals Dampskipsselskap og ble den siste kaptein i dette rederi da rederiets siste
skip m.s. OSLO ble solgt til utlandet i 1969.
Ingen flere mønstringer i Tvedestrand registrert etter 1949 da mønstringskontoret ble nedlagt og mønstringer
overført til Arendal Mønsgtringskontor.
Tvedestrand Mønstrings Protokoller.