Arbeidet ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i 15 måneder.
3 klasse maskinistskole 1960 i Stavanger. 2.klasse motormaskinistsertifikat utstedet i Kristiansand 24.1.1963.
1.klasse maskinistskole i Stavanger. 1. klasse motormaskinistsertifikat utstedet i Kristiansand 4.7.1966.
Fartstid:
Smører M/S AQUILLA av Kristiansand. Rederiet M. Chr. Stray. påmønstret Kristiansand/London 2.5.1958. ommønstret i Montreal 1.1.1959.
Motormann M/S AQUILLA av Kristiansand. Rederiet M. Chr. Stray. ommønstret i Montreal 1.1.1959. avmønstret Kristiansand 2.12.1959.
Motormann M/S AQUILLA av Kristiansand. Rederiet M. Chr. Stray. påmønstret Hamburg 25.7.1960. ommønstret i Kristiansand 6.4.1961
Maskinassistent M/S AQUILLA av Kristiansand. Rederiet M. Chr. Stray. ommønstret i Kristiansand 7.4.1961. avmønstret Stavanger 31.3.1962.
2.maskinist M/S AQUILLA av Kristiansand. Rederiet M. Chr. Stray. ommønstret Kristiansand 1.4.1962. avmønstret Liverpool 30.6.1962.
2.maskinist M/S HØEGH ELAN av Oslo. Rederiet Leif Høegh & Co. påmønstret Bordeaux 1.5.1963. avmønstret Oslo 15.4.1964.
2.maskinist M/S EUROPAFERGEN av Oslo. Rederiet Leif Høegh & Co. påmønstret Grenaa 8.5.1964. avmønstret Grenaa 25.8.1964.
1.maskinist M/S HØEGH TRANSPORTER av Oslo. Rederiet Leif Høegh & Co. påmønstrer New York 1.5.1965. avmønstret Vancouver 2.september 1965.
Work Away M/S ARICA av Arendal. Rederiet C.H. Sørensen. påmønstret Vancouver 4.9.1965. avmønstret Skagen 3.10.1965.
1.maskinist M/S HØEGH ELITE av Oslo. Rederiet Leif Høegh & Co. påmønstret New York 16.12.1965. avmønstret New York 7.5.1966.
1.maskinist/Maskinsjef M/S HØEGH BENIN av Oslo. Rederiet Leif Høegh & Co. påmønstret Hamburg 1.6.1971. avmønstret Flekkefjord 21.10.1971.
1.maskinist M/S HØEGH ROBIN av Oslo. Rederiet Leif Høegh & Co. påmønstret Trinidad 19.6.1972. avmønstret Milford Haven 3.11.1972.
1.maskinist Roughneck/ Derricmann/ Asst.driller/ Driller Drillship HAVDRILL av Oslo. Rederiet P. Meyer. påmønstret Flekkefjord 24.11.1972. avmønstret Oslo 10.11.1975.
Oljerelatert fartstid.
Firma. Enhet. Fra/til. Stilling.
Norske Shell. Sola Raffeneriet. 1967 - 1970. Tekniker/Arbeidsformann.
Globale Marine. Glomar 4 boreskip 1970 - 1971. Alternate Chief engineer.
Nordic Offshore.
Drill company. Havdrill. 1972 - 1976. Site manager trainee.
Vetco Internatioal. 1976 - 1977. Salgsingenør.
Mobil Norge. Statfjord A 1977 - 1978. Prosess operatør/Com Supervisor.
Vetco International. 1978 - 1980. Salgssef Scandinavia.
Norsk Hydro Oljedivisjonen. 1980 - 1982. Boreleder.
Saga Petroleum Benin. 1982 - 1986. OIM / Boreleder.
Statoil faste installasjoner og flyterigger. 1986 - 2000. Boreleder.
Statoil - senfase Statoil C . 2006 - 2007. Konsulent / Prosjektleder.