Førstereiskurs PERSAUNET Sjøguttskole, Trondheim. påmønstret Trondheim 6.5.1964. avmønstret ?
(Sendt over til New York Sjømannspool med M/S OSLOFJORD)
Salonggutt M/S SUNNY DUKE av Oslo. Rederiet Olaf Pedersen. påmonstret New York 17.4.1964. avmønstret Kobe 7.12.1964. (Skipet solgt).
Dekksgutt M/S BALLANGEN av Oslo. Rederiet Torvald Klaveness. påmøstret Molde 17.2.1965. ommønstret i sjøen 25.7.1965.
Jungmann M/S BALLANGEN av Oslo. Rederiet Torvald Klaveness. ommønstret Trinidad 25.7.1965. avmønstret Point Comfort, Texas, USA 2.6.1966.
Lettmatros M/S MINERVA av Haugesund. Rederiet H. M. Wrangell & Co. A/S. påmønstret Molde 18.11.1966. avmønstret Rotterdam 21.2.1967.
lettmatros M/S NORTH STAR av Haugesund. Rederiet Chr. Haaland. påmønstret Molde 29.6.1967. avmønstret London 4.9.1967.
(Nybygg 4112) Lettmatros M/S ANDREA BRØVIG av Farsund. Rederiet Th. Brøvig. påmønstret Molde 27.9.1967.
ommønstret Rotterdam 18.8.1968.
Matros M/S ANDREA BRØVIG av Farsund. Rederiet Th. Brøvig. ommønstret Rotterdam 18.8.1968. Avmønstret San Pedro 15.3.1969.
Matros M/T CISS BRØVIG av Farsund. Rederiet Th. Brøvig. påmønstret Molde 11.10.1971. avmønstret Rotterdam 26.5.1973.
1973 / 1974 - Styrmannsskole i Kristiansund.
2.styrmann M/S BERIT av Oslo. Rederiet Arthur H. Mathiesen. påmønstret Molde 15.7.1974. avmønstret Hamburg 6.1.1975.
2.styrmann M/S BREVIK av Porsgrunn. Rederiet A/S Borgestad. påmønstret Molde 24.2.1975. avmønstret San Pedro 15.12.1975.
1.styrmann M/S BREVIK av Porsgrunn. Rederiet A/S Borgestad. påmønstret Molde 1.3.1976. avmønstret Molde 31.3.1977.
1.styrmann M/S LONGVA av Ålesund. Rederi A/S Longvatrål. påmønstret Molde 24.7.1977. avmønstret Molde 25.8.1977.
1.styrmann M/S EXPLORER av Oslo. Rederiet A/S Rig Explorer. påmønstrt Molde 31.8.1977. avmønstret Molde 14.10.1977.
1.styrmann M/T LONG PHOENIX av Oslo. Rederiet Einar Lange. påmønstret Molde 25.11.1977. avmønstret Molde 22.6.1978.
2.styrmann M/S SOLHOLT av Oslo. Rederiet Ivaran. påmønstret Molde 17.4.1979. avmønstret Southampton 1.9.1979. (Skipet solgt).
1.styrmann M/S FAVORITA av Grimstad. Rederiet J. M. Ugland. påmønstret Molde 14.11.1979. avmønstret Molde 15.5.1980.
2.styrmann M/S JUANITA av Grimstad. A/S Uglands rederi. påmønstret Molde 24.1.1980. avmønstret Port de Bouc, Frankrike 24.2.1980.
1.styrmann M/S FAVORITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 1.5.1981. avmønstret Molde 8.11.1981.
1.styrmann M/S MARGARITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 12.1.1982. avmønstret Molde 25.2.1982.
1.styrmann M/S LISITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 1.6.1982. avmønstret Molde 22.11.1982.
1.styrmann M/S FAVORITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 7.2.1983. avmønstret Molde 15.6.1983.
(Nybygg 508 Japan) 1.styrmann M/S HUAL CARMENCITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Tsuneishi, Numakuma, Japan 1.10.1983. avmønstret Amsterdam 27.3.1984.
1.styrmann M/T VIVITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 26.10.1984. avmønstret Molde 28.3.1985.
1.styrmann M/T VIVITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 20.6.1985. avmønstret Molde 28.10.1985.
1.styrmann M/T VIVITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 20.1.1986. avmønstret Molde 13.4.1986.
1.styrmann jr. M/T SARITA av Grimstad. A/S Ugland Shuttle Tanker. påmønstret Molde 13.6.1986. avmønstret Oslo 11.1.1989.
1.styrmann M/T JUANITA av Grimstad. A/S Uglands Redederi. påmønstret Oslo 11.1.1989. avmønstret Kristiansund 26.8.1995.
1.styrmann vikar. M/T SARITA av Grimstad. Rederi A/S Ugland Shuttle Tanker. påmønstret Kristiansund 21.9.1995. avmønstret Kalundborg, Danmark 8.10.1995.
1.styrmann M/T JUANITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Kristiansund 9.11.1995. avmønstret Arendal 20.3.2002.
1.styrmann M/T JUANITA av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Arendal 20.3.2003. avmønstret Arendal Arendal 17.8.2009.
1.styrmann M/T JUANITA av Grimstad. A/S Ugland Marine Services. påmønstret Trinidad 13.4.2010. avmønstret Pointe -A-Pierre, Trinidad 17.6.2010.
1.styrmann M/T VIGDIS KNUDSEN av Douglas, Isle of Man. Rederiet K/S Knutsen OAS Sh. A/S. påmønstret Fredricia 13.5.2011. avmønstret Kristiansand 20.5.2011.
1.styrmann (Kranskip) HLV. UGLEN av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Ombord 4.1.1914. avmønstret Gdansk 10.1.2014.
1.styrmann Supplyskip PSV EVITA av Grimstad. Rederi Ugland Supplier A/S. påmønstret Tananger 25.6.2014. avmønstret Tananger 9.7.2014.
1.styrmann Supplyskip PSV EVITA av Grimstad. Rederi Ugland Supplier A/S. påmønstret Tananger 20.8.2014. avmønstret Tananger 17.9.2014.
1.styrmann (Kranskip) HLV. UGLEN av Grimstad. A/S Uglands Rederi. påmønstret Molde 24.9.1915. avmønstret Grimstad 4.10.2015.
14.11.2000 - STCW 95 Kurs.