The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Styrmannseksamen avlagt i 1912.
Kong Sverre 6.4.1915-19.5.1915 Rekrutt 1) dygtig, 2) mg god.
Kong Sverre 20.5.1915-1.6.1915 Elev av Radiokursus
Eidsvold 1.6.1915-13.9.1915 Magasinsmskp 1) dygtig, 2) mg.god
Sleipner 14.9.1915-14.10.15 Gjennemgåt kursus for utdannelse av underoffiserstjeneste
B/F Sula 14.10.1915-10.8.1916 kvartermester 1) mg.g., 2) mg.g.
Skipsførereksamen avlagt i 1917
Høyere skipsførereksamen avlagt i 1917 i Kristiania.
Skipsførersertifikat løst 1.11.1922
Gift med Wilhelmine Henriksen, 5 barn.
Sluttet sjøen i 1934. Har vært hotelleier.
Vestfold fylke, Hovedrulle nr. 10 (1922-1923), Protokollside, side 51
Hele Norge fylke, Annen kilde nr. 15 (1893-1894), Dokumentside, side337.
Norges Skibsførere 1935-1953.