Avla styrmannseksamen i 1912, og skipsførereksamen i 1916 i Tønsberg.
Løste skipsførersertifikat 1.11.1922.
Gift med Martine Tidemann, 2 barn.
Orlogs: Kong Sverre 1.4.1917-15.5.1917, rekrutt,
Kong Sverre 15.5.1917-8.6.1917 elev av Radiotelegrafskursus,
Eidsvold 9.6-1917-29.10.1917 elev av Radiotelegrafskusus,
U.V.b. A II 30.10.1917-7.8.1918 Radiotelegrafist 1) mg.d, 2) mg.g
Depotskip Sleipner 7.8.1918-12.8.1918.
Sjøforklaring, M/S Taiwan
Ministerialbok for Nøtterøy prestegjeld, Nøtterøy sokn 1878-1893 (SAKO/A-354/F/Fa/L0008): https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000005966721
Vestfold fylke, Hovedrulle nr. 10 (1922-1923), Protokollside, side50
Hele Norge fylke, Annen kilde nr. 11 (1892-1892), dokumentside, side 504