The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 01.05.1940.
Sivil stilling: Matros.
Mil. kurser: Artillerikurs.
Tjenestested: "Fr. Nansen". Fra 27. november 1940 til 17. desember 1940.
Tjenestested: "Ltn. Tamber". Fra 16. november 1941 til 20. januar 1942.
Dimittert ved Marinekommando Trøndelag: 30.08.1945.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.34. kort 103-104
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0004