Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 1.10.1924, som: Kadett 1.klasse.
Sivil stilling: Styrmann, Skipsfører, Radiotelegrafist.
Sjøoffiserkadett, Mineøvelser 1934, Nøytralitetsvakt. Sambands og etteretningstjenesten. Offiser 1927, Løytnant 1934, Vpl. Kaptein 1.7.1940. Vpl. Orlogskapt. 1.2.1945, Kommandørkaptein 15.4.1949.
Tjenestegjorde ved Admiralstaben som vpl. løytnant fra 26.3.1940 til 7.4.1940.
Senere som intendant i Rosyth avdelingen i England.
Var liasonoffiser i Australia.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Asdic kurs, Stabskurs, Sambandskurs.
Hustru: Ragnhild Marie Thoresen.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.39. kort 075-078.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0001
"Seedie's Roll of NAVAL HONOURS & AWARDS," av Seedie, 1989 s. 741