The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
Sjøforsvarets londonarkiv:
Antatt i Marinen: 1.10.1939, som: U.d.m.
Sivil stilling: Matros.
Sivil utdannelse: 5 års fartstid, 7 mndr motorverksted. Kurs ved Bergens byggtekniske aftenskole.
Beskikket eller vervet fra: 1.8.1941 Matros II kl., 1.8.1943 Matros I kl., Kvm.(A) II Kl. 16.1.1944, Kvm. I kl. 1.1.1949.
Militær spesialutdannelse eller kurser: Kvartermesterkurs, Chatham. Kanonkurs.
Tjenestested: "M/Sv.div.Kanalen" fra 16. januar 1944 til 28. januar 1944.
Dimittert fra Marinen: Ikke notert.
Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.39. kort 045-048.
RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0004